江西这两位全国优秀县委书记拟任新职
⭐发布日期:2024年10月07日 | 来源:文旅中国
【新澳今天最新资料2024年开奖】 |
【新奥彩资料大全】 |
【新澳天天开奖资料大全最新54期】 | 【澳门天天彩正版免费提示下载】 | 【2024新澳门天天开好彩大全49】 | 【新奥资料免费精准新奥生肖卡】 | 【2o24年天天彩澳门天天彩】 | 【2024新澳资料大全】 | 【澳彩资料免费的资料大全wwe】 | 【2024年澳门正版天天免费资料】 |
【2024年新澳门夭夭好彩】 | 【新澳门天天六开彩】 | 【2024澳门管家婆】 | 【2024香港历史开奖结果与记录】 | 【新澳门天天开好彩】 | 【二四六天好彩944cc246天好资料】 | 【新澳门免费资料大全精准版】 | 【新澳今晚出什么】 |
江西这两位全国优秀县委书记获公示,拟任新职。
4月13日,江西省委组织部官方微信“江西组工微讯”发布《领导干部任前公示》。其中:熊运浪,男,汉族,1968年11月生,中共党员,省委党校研究生,现任南昌市委常委、政法委书记,拟任设区市委副书记;张智萍,女,汉族,1967年12月生,中共党员,中央党校大学,现任吉安市人大常委会副主任、遂川县委书记,拟任设区市委常委。
澎湃新闻记者注意到,熊运浪、张智萍在去年6月曾获表彰为全国优秀县委书记。
2021年6月29日,经党中央同意,中央组织部决定,对在县(市、区、旗)委书记岗位上取得优异成绩的103名同志,授予全国优秀县委书记称号。彼时,时任遂川县委书记的张智萍(女),时任横峰县委书记的饶清华,时任南昌县委书记、南昌小蓝经济技术开发区党工委书记的熊运浪受到表彰。
公开简历显示,熊运浪出生于1968年11月,长期在江西省会南昌市工作,历任新建县委常委、宣传部部长、长堎外商投资开发区党工委副书记等职。2006年7月,熊运浪调任南昌县委常委、政法委书记,2010年6月起同时担任南昌县纪委书记。
2011年7月,熊运浪任南昌市政府副秘书长、市信访局局长,2014年9月调任南昌市青山湖区委副书记、区政府区长提名人选,后出任青山湖区区长。2016年7月任青山湖区委书记。
2019年12月,熊运浪调往江西省第一个百强县南昌县任职,担任南昌县委书记、小蓝经济技术开发区党工委书记。同年,南昌县跻身GDP千亿县,全年GDP实现1027.8亿元,成为江西省首个突破千亿的县。2021年6月,熊运浪入选全国优秀县委书记。一个月后,他跻身南昌市委常委,之后任市委政法委书记。
张智萍,女,1967年12月出生,湖南邵阳人。1985年8月,从宜春师范学校普师专业毕业后,她曾一直在江西新余市工作,先后担任过新余电大职大干部,新余职大团委副书记(副科级),新余高专团委副书记(正科级),新余高专团委书记(正科级) ,新余高专团委书记兼学工部部长(副县级),新余市分宜县副县级干部、分宜县大岗山乡党委书记,分宜县人民政府副县长,分宜县委常委、宣传部长,分宜县委常委、组织部长,分宜县委副书记等职务。
2011年5月,她跨地市调任宜春市宜丰县县委副书记、代县长,之后担任宜丰县县委副书记、县长职务长达5年之久。2016年8月,张智萍再次跨地市履职,担任吉安市遂川县县委书记。
2021年7月24日,中共吉安市委组织部消息,根据《党政领导干部选拔任用工作条例》精神,经市委研究并报省委同意,现将县(市、区)领导班子换届党政正职人选的有关情况予以公示。其中,张智萍,女,1967年12月出生,中共党员,中央党校大学学历,现任遂川县委书记、二级巡视员,拟继续担任县(市、区)党委正职。此番公示之后,张智萍继续担任遂川县县委书记职务。
2021年10月,张智萍当选为吉安市人大常委会副主任,同时兼任遂川县县委书记。(澎湃新闻记者 宋江云)
【2024澳门天天开好彩大全免费】 【新澳天天开奖资料大全最新】 |
【2024年天天开好彩资料】 【新澳天天开奖资料大全最新54期】 |
【2024澳门天天开好彩大全53期】 【澳门天天开彩期期精准】 |
【2024全年资料免费大全】 【新澳天天开奖资料大全】 |
【澳门内部最精准免费资料】 【2024澳门天天开好彩大全】 |
【2024年新奥门天天开彩免费资料】 【新澳2024今晚开奖资料】 【2024新澳状元红免费资料】 |
发表评论
埃里克·李塞德
1秒前:2021年7月24日,中共吉安市委组织部消息,根据《党政领导干部选拔任用工作条例》精神,经市委研究并报省委同意,现将县(市、区)领导班子换届党政正职人选的有关情况予以公示。
IP:56.73.5.*
SrinivasaReddy
8秒前:彼时,时任遂川县委书记的张智萍(女),时任横峰县委书记的饶清华,时任南昌县委书记、南昌小蓝经济技术开发区党工委书记的熊运浪受到表彰。
IP:11.50.4.*
邓九云
5秒前:其中,张智萍,女,1967年12月出生,中共党员,中央党校大学学历,现任遂川县委书记、二级巡视员,拟继续担任县(市、区)党委正职。
IP:59.24.4.*