前任晋升副省长后,他提名为市长候选人
⭐发布日期:2024年10月07日 | 来源:网易新闻
【2024澳门免费最精准龙门客栈】 |
【澳门正版刘伯温资料网站】 |
【澳门一肖一码免费资料大全】 | 【澳门一肖一码100%准吗】 | 【新奥今晚上9点30分】 | 【今晚一码一肖100】 | 【2024年澳门天天好彩】 | 【澳门天天最精准资料大全新奥彩】 | 【六开彩澳门结果查询今晚】 | 【澳门今晚三肖三码必中】 |
【新澳门正版资料免费公开澳】 | 【新澳六结果资料查询】 | 【2024澳门结果查询】 | 【2024澳门一肖一码配套成龙】 | 【小鱼儿澳门免费资料查询】 | 【2024今晚澳门开特马】 | 【澳门4949资料网站】 | 【澳门最精准最快的资料】 |
据“江西组工微讯”微信公众号消息,8月24日下午,南昌市召开领导干部大会,省委组织部分管日常工作的副部长徐忠同志出席会议,宣布省委关于南昌市政府主要负责同志调整的决定:
高世文同志任南昌市委委员、常委、副书记,提名为南昌市政府市长候选人;
万广明同志不再担任南昌市委副书记、常委、委员,市政府市长职务。
市长职务的任免按有关法律规定办理。
高世文此前担任抚州市委副书记、市长,万广明已于5月任江西省副省长。
高世文(资料图)
公开资料显示,高世文出生于1974年6月,山东青州人,曾任中国航天科技集团公司总经理办公室副主任、主任,中国航天国际控股有限公司副总裁兼海南航天投资管理有限公司董事长等职。
2016年1,高世文到江西工作,挂职任赣州市副市长。2017年,他任赣州市委常委、副市长、于都县委副书记,2019年任赣州市委常委、章贡区委书记,2021年2月任赣州市委常委、常务副市长。
2021年8月,高世文转任抚州市委副书记,10月当选为抚州市市长,至此次履新南昌。
此次卸任南昌市委副书记、常委、委员,市政府市长职务的万广明,已于5月30日出任江西省副省长。
万广明(资料图)
公开信息显示,万广明1967年1月出生,江西余干人,中共党员,1990年8月毕业于北京航空航天大学,研究生学历,工学硕士学位。
他曾长期任职于江西省国防科技工业办公室,2010年任江西省国防科工办副主任。2015年,万广明任新余市委常委、副市长,2018年10月任江西省科技厅党组书记,次月任厅长。2021年2月,万广明任南昌市委副书记,提名为南昌市市长候选人,次月当选南昌市市长,至此番履新。
近日还有一名“70后”干部代理省会城市市长职务。
据贵阳网消息,8月22日,贵阳市第十五届人民代表大会常务委员会第二十一次会议审议决定任命王宏为贵阳市人民政府副市长,决定王宏代理贵阳市人民政府市长职务。
此前,《贵阳日报》8月17日报道显示,王宏已任贵阳市委副书记、市政府党组书记,贵安新区党工委副书记、管委会党组书记。
王宏(资料图)
公开资料显示,王宏出生于1974年9月,重庆荣昌人。他早年在财政部工作,担任过财政部会计司综合处副处长、注册会计师处处长等职,2012年至2013年曾挂职任贵阳市政府党组成员、市长助理。
2016年后,王宏先后担任财政部驻贵州省财政监察专员办事处党组成员、副监察专员、纪检组组长,财政部贵州监管局党组书记、局长,遵义市委副书记,贵州省委金融委员会办公室主任,贵州省委金融工作委员会委员、书记,贵州省地方金融管理局局长等职,直至此次履新。
栏目主编:秦红 文字编辑:封寿炎 题图来源:上观题图
来源:作者:上官汇
【2024澳门天天开好彩大全免费】 【新澳天天开奖资料大全最新】 |
【2024年天天开好彩资料】 【新澳天天开奖资料大全最新54期】 |
【2024澳门天天开好彩大全53期】 【澳门天天开彩期期精准】 |
【2024全年资料免费大全】 【新澳天天开奖资料大全】 |
【澳门内部最精准免费资料】 【2024澳门天天开好彩大全】 |
【2024年新奥门天天开彩免费资料】 【新澳2024今晚开奖资料】 【2024澳门大全资料免费】 |
发表评论
阿里亚
3秒前:据“江西组工微讯”微信公众号消息,8月24日下午,南昌市召开领导干部大会,省委组织部分管日常工作的副部长徐忠同志出席会议,宣布省委关于南昌市政府主要负责同志调整的决定:高世文同志任南昌市委委员、常委、副书记,提名为南昌市政府市长候选人;万广明同志不再担任南昌市委副书记、常委、委员,市政府市长职务。
IP:96.85.6.*
赵孝菊
4秒前:万广明(资料图)公开信息显示,万广明1967年1月出生,江西余干人,中共党员,1990年8月毕业于北京航空航天大学,研究生学历,工学硕士学位。
IP:26.83.2.*
Davison
5秒前:2016年后,王宏先后担任财政部驻贵州省财政监察专员办事处党组成员、副监察专员、纪检组组长,财政部贵州监管局党组书记、局长,遵义市委副书记,贵州省委金融委员会办公室主任,贵州省委金融工作委员会委员、书记,贵州省地方金融管理局局长等职,直至此次履新。
IP:29.14.9.*